La Cassa pensioni della HG COMMERCIALE è una fondazione ai sensi del CC svizzero e della LPP.
Lo scopo della fondazione è la previdenza professionale nell’ambito della LPP e delle relative disposizioni d’esecuzione per i lavoratori della HG COMMERCIALE e con le imprese a questa strettamente collegate sul piano economico e finanziario nonché per i relativi familiari e superstiti contro le conseguenze economiche collegate a vecchiaia, decesso e invalidità.
La Cassa pensioni della HG COMMERCIALE è iscritta nel registro per la previdenza professionale al numero d’ordine ZH 765 ed eroga almeno le prestazioni minime LPP. Versa contributi al fondo di garanzia LPP.
Atto costitutivo
26 giugno 2008 (sostituisce l’atto del 6 novembre 1989)
Regolamento di previdenza
Approvato dal Consiglio di Fondazione il 16 novembre 2021, valido a partire dal 1° gennaio 2022
Regolamento d’investimento
Approvato dal Consiglio di Fondazione il 18 novembre 2022, valido a partire dal 1° dicembre 2022
Regolamento organizzativo
Approvato dal Consiglio di Fondazione il 17 maggio 2023, valido a partire dal 1° settembre 2023
Regolamento sulla costituzione di accantonamenti tecnici
Approvato dal Consiglio di Fondazione il 16 novembre 2021, valido a partire dal 1° dicembre 2021
Regolamento sulla liquidazione parziale
Deliberato dal Consiglio di Fondazione in data 25 settembre 2019 ed entrato in vigore con l’approvazione dell’autorità di vigilanza competente a partire dal 1° dicembre 2019
Regolamento sull’elezione dei lavoratori in seno al consiglio di fondazione
Approvato dal Consiglio di Fondazione il 22 novembre 2023, valido a partire dal 1° dicembre 2023
Il periodo di mandato dei soci del Consiglio di Fondazione della Cassa pensioni della HG COMMERCIALE e del presidente è pari a quattro anni. Attuale periodo di mandato: dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2024.
Consiglieri di Fondazione datori di lavoro:
* Daniel Pfirter, presidente, eletto dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2024.
* Gregor Barmet, rieletto dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2024.
* Martin Tobler, eletto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2024.
Consiglieri di Fondazione lavoratori:
* Roland Bernet (circondario elettorale regione Est e sede centrale), rieletto dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2024.
*Sarah Tellenbach (circondario elettorale regione Ovest e regione Centro Ovest), eletta dal 1° novembre 2021 al 30 giugno 2024.
*Marco Zimmer (circondario elettorale Nord e Centro), rieletto dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2024.
Esterni al Consiglio di Fondazione aventi diritto di firma:
* Marc Schega, CFO della HG COMMERCIALE.
* Jan Ammermann, responsabile HR della HG COMMERCIALE.
Sede:
* Peter De Angelo, gerente della Cassa pensioni della HG COMMERCIALE dal 1° maggio 2007.
* Firma collettiva a due. Gli esterni al consiglio di fondazione firmano esclusivamente in via collettiva a due con un consigliere di fondazione o con il gerente.
Contraente mandato di perito:
Aon Schweiz AG, Zürich
Perita in materia di previdenza professionale:
Marianne Frei
Organo di revisione:
Ernst & Young AG, Basel
Revisore responsabile:
Stefan Weuste
Investment controlling / consulenza:
PPCmetrics AG, Zürich
Vigilanza diretta:
Autorità di vigilanza LPP e sulle fondazioni del Cantone di Zurigo
Numero di collaboratori | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
HG COMMERCIALE Società Commerciale della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Stauffacherquai 46 8004 Zurigo |
873 | 841 |
Cubotoo AG Stauffacherquai 46 8004 Zürich |
5 | 0 |
Totale | 878 | 841 |